Chirobocea, Petre (6 ianuarie 1947 -)
|
LDR | 01812nx a22003373 | |
---|---|---|
001 | 20735 | |
009 | CHIROBOCEA, Petre | |
102 | $a RO $a RO | |
102 | $a română | |
102 | $a română | |
200 | $a Chirobocea $b Petre $f 6 ianuarie 1947 - | |
332 | $a Virgil Coman, Corina Apostoleanu, "Prefecţii judeţului Constanţa", Constanţa: Ex Ponto, 2011, p. 141. | |
340 | $a ofiţer maritim | |
340 | $a administraţie | |
340 | $a Prefect al judeţului Constanţa numit prin HG nr. 875 din 31 oct 1995; a deţinut funcţia până la 23 dec 1996. | |
340 | $a Al doilea mandat ca prefect este cuprins în intervalul 11 ian 2001-17 ian 2002. | |
340 | $a Şcoala Medie "Nicolae Bălcescu" din Medgidia (1964) | |
340 | $a Şcoala Militară Superioară de Marină Constanţa, specializarea Punte (1968) | |
340 | $a Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti (1979) | |
340 | $a Universitatea Politică de Conducere Bucureşti (1985) | |
340 | $a Ofiţer maritim de punte (1968-1974). | |
340 | $a Căpitan de cursă lungă la Intreprinderea de Pescuit Oceanic Tulcea unde a a avansat până la funcţia de director (1984-1990). | |
340 | $a Administrator al Portului Constanţa (1992-1993), director general şi director de producţie la CN Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa (2000-2004). | |
340 | $a Subprefect al judeţului Constanţa (1993-1995). | |
340 | $a Şef serviciu Siguranţa Navigaţiei şi Coordonare Căpitănii Port (2007-). | |
340 | $a Membru al CJ Constanţa (2000). | |
340 | $a Deputat din partea PDSR în Parlamentul României (2001-2002). | |
340 | $a "Medalia Muncii" (1975). | |
356 | $a Locul naşterii: Basarabi (jud. Constanţa) | |
356 | $a Constanţa | |
801 | 0 $a RO $b BJCT $c 20140930 | |
830 | $a Sursa conţine şi o fotografie a lui Petre Chirobocea. |
Lucrări:
11 lucrari in 13 publicatii in 2 limbi
11 records Page 1 of 2
- 1
- 2
"Numai făcând echipă putem să ne impunem" : Interviu cu: prefectul judeţului Constanţa, Petre Chirobocea, reales în funcţia de vicepreşedinte al organizaţiei locale a PSD] - MFN=32794
de:
Chirobocea, Petre (6 ianuarie 1947 -)
(Text tipărit)
"... Suntem tributari unor vechi şi păguboase mentalităţi !" : [interviu cu:] Petre Chirobocea, prefectul judeţului [Constanţa despre activitatea de gospodărire în teritoriu] - MFN=1310
de:
Chirobocea, Petre (6 ianuarie 1947 -)
(Text tipărit)
Chiriaş la Casa Albă - MFN=17197
de:
Ionescu, Sînziana
(Text tipărit)
Pekka Harttila, ambasadorul Finlandei în România, s-a întâlnit cu reprezentanţii autorităţilor publice locale - MFN=27241
de:
Ciorbaru, Mihaela
(Text tipărit)
"Nu vom face schimbări de dragul schimbării" : Interviu cu] Petre Chirobocea, prefectul judeţului Constanţa - MFN=26447
de:
Chirobocea, Petre (6 ianuarie 1947 -)
(Text tipărit)
Prefectul [de Constanţa] Petre Chirobocea s-a întâlnit cu o delegaţie grecească - MFN=29945
de:
Ghelasie, Cristina
(Text tipărit)
Prefecţii judeţului Constanţa = Prefects of Constanţa County : (1878-1949, 1990 - Nowadays) : Documents and Photographs : (1878-1949 şi 1949 - până în prezent) : Mărturii fotodocumentare
de:
Apostoleanu, Corina-Mihaela, bibliolog (1963-....); Coman, Virgil, istoric (1973-2016)
(Grafică bidimensională)
Portul Constanţa : între tradiţie şi posibilităţi de dezvoltare - MFN=1582
de:
Chirobocea, Petre (6 ianuarie 1947 -)
(Text tipărit)
Subiecte
P.D.S.R.
Organizaţii judeţene
Nave străine-vizite
Biografii
Prefecturi
Oraşe
Prefecţi dobrogeni
Edituri dobrogene
Politică
Constanţa, judeţ
Arhivistică
Primar
Partide politice
Administraţie locală
CHIROBOCEA, Petre
Gospodărire locală
Dezvoltare portuară
Personalităţi politice
Partidul Democraţiei Sociale din România
Primării
Relații internaționale
Prefecţi
Preşedinte
Politicieni dobrogeni
Documente de arhivă
Judeţ
Vizite-nave străine
Bibliografie dobrogeană
Nava NAVARINON
Vizite oficiale
Porturi
Iconografie
Consiliul Judeţean Constanţa
Filială
Administraţie publică locală
Partidul Social Democrat (PSD)
Ambasadori străini
Municipiu
Vicepreşedinte